WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft
Ad hoc-Service: WKM Terrain- u. Bet. AG
Ad-hoc Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich.
——————————————————————————
Zum 1. Januar 2001 wurde Herr Hans Heinrich Kainz,
Speditionskaufmann, Grünwald, zum ordentlichen Mitglied
des Vorstands der WKM Terrain- und Beteiligungs-AG
bestellt. Er übernimmt von seinem zum 31.12.2000
ausgeschiedenen Vorgänger, Herrn Eberhard Theurer,
Dipl.-Volksw., Puchheim, das Ressort Operative
Geschäftsführung Immobilien. Herr Kainz schied damit
zum 31.12.2000 aus dem Aufsichtsrat aus.
Das Amtsgericht München bestellte am 8. Januar 2001 als
Nachfolgerin Frau Kornelia Mahne, Bürokauffrau,
Hilgertshausen.
München, 17. Januar 2001
Der Vorstand
Ende der Mitteilung
Latest News
Latest Reports
No Reports found
Upcoming Events
No Events found
Webcasts
No Webcasts found